Auskünfte zu Adrian Rico Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Adrian Rico Meier
Publikationsnummer: HR02-1005842384, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG, in Meilen, CHE-105.931.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Adrian Rico, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnyder, Reto, von Vorderthal, in Kaltbrunn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4382547, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG, in Meilen, CHE-105.931.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2734277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Ueli, von Männedorf, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, René, von Meilen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vetterli, Markus, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köppli, Roland, von Neunkirch, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Adrian Rico, von Rümlang, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2482421, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Webraum Horgen GmbH, in Horgen, CHE-105.017.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 34, Publ. 5212064).
Firma neu:
Webraum Horgen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Adrian Rico, von Rümlang, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].